Marc Philipp Prinz
domicilié à Dübendorf, de Samnaun Mandats actifs: VISCHER AG Connecté à: Janine Michèle Voillat, Tobias Felix Rohner, Moritz Jäggy et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Philipp Prinz" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Philipp Prinz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Philipp Prinz" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Philipp Prinz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Philipp Prinz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Philipp Prinz
Office de notaire et avocat
Office de notaire et avocat
Personnes privées avec le nom Marc Philipp Prinz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Philipp Prinz
Numéro de publication: HR02-1006103363, Registre du commerce Zoug, (170)
Digital Wave Finance AG, in Zug, CHE-339.148.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Irène, von Hägglingen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marco, von Wallisellen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005876220, Registre du commerce Zoug, (170)
Digital Wave Finance AG, in Zug, CHE-339.148.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773933). [gestrichen: Mit Erklärung vom 11.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marco, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Irène, von Hägglingen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005753303, Registre du commerce Zurich, (20)
DPD (Schweiz) AG, in Buchs (ZH), CHE-102.294.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malitzke, Mark Eric Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Beat, von Eggiwil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Anke, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pardoel, Rick, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Maussion de Candé, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.