Ursula Prétat
domicilié à Bellach, de Bellach Mandats actifs: Prétat Immobilien SA Connecté à: Chantal Prétat, Michèle Prétat, Otto Rodolfo Lanz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ursula Prétat" à jour.Vous suivez maintenant "Ursula Prétat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ursula Prétat" à jour.Vous suivez maintenant "Ursula Prétat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ursula Prétat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ursula Prétat
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ursula Prétat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ursula Prétat
Numéro de publication: 2267979, Registre du commerce Soleure, (241)
Prétat Immobilien SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prétat, Kuno, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Otto, von Rohrbach, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Ursula, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Michèle, von Bellach, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prétat, Chantal, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1321601, Registre du commerce Soleure, (241)
Louis Prétat SA in Nachlassliquidation, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1037607).
Firma neu:
Louis Prétat SA. Mit Urteil vom 27.01.2014 hat der Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern, in Solothurn, den mit Urteil desselben Richters vom 13.08.2013 genehmigten Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung vom 28.05.2013 widerrufen. Die Gesellschaft ist daher wieder in die Verfügung über ihr Vermögen eingesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Transliq AG (CH-035.3.002.548-0), in Bern, Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétat, Kuno, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Prétat, Roland, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Prétat, Ursula, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1037607, Registre du commerce Soleure, (241)
Louis Prétat SA, in Bellach, CH-255.3.000.233-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6851202).
Firma neu:
Louis Prétat SA in Nachlassliquidation. Mit Urteil vom 21.01.2013 hat der Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern, in Solothurn, die Nachlassstundung bis zum 21.07.2013 bewilligt. Mit Urteil vom 13.08.2013 hat der Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern, in Solothurn, den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feichter, Maria Lucilla, italienische Staatsangehörige, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Fritz, von Rüschegg, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétat, Kuno, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Prétat, Roland, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Ursula, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Transliq AG (CH-035.3.002.548-0), in Bern, Liquidatorin.