Dalibor Prcin
domicilié à Krnov, de République tchèque Mandats actifs: ready-to-wear GmbH Connecté à: Robert Ulrich Fuchs Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dalibor Prcin" à jour.Vous suivez maintenant "Dalibor Prcin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dalibor Prcin" à jour.Vous suivez maintenant "Dalibor Prcin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dalibor Prcin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dalibor Prcin
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Dalibor Prcin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dalibor Prcin
Numéro de publication: 5743520, Registre du commerce Zurich, (20)
ready-to-wear GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.671-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 23, Publ. 2837268).
Statutenänderung:
09.07.2010.
Domizil neu:
c/o Robert Fuchs, Schaffhauserstrasse 29, 8006 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Christian, von Niederurnen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Robert, von Riehen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (CZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].
Numéro de publication: 2837268, Registre du commerce Zurich, (20)
ready-to-wear GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.671-6, Verkauf von Plastik-Mode, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2002, S. 23, Publ. 500680).
Statutenänderung:
15.04.2005.
Domizil neu:
c/o Robert Fuchs, Schaffhauserstrasse 300, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiz, Andreas, von Unteriberg, in Marrickville (NSW/Australia), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Reiz, Christian, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Robert, von Riehen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: in Krnov (Tschechei), mit Einzelunterschrift];
Stüssi, Christian, von Niederurnen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Registre du commerce Zurich, (20)
ready-to-wear GmbH, in Z ü r i c h , c/o Christian Reiz, Forchstrasse 4, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.11.2000, 4.12.2000.
Zweck:
Verkauf von Plastik- Mode;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (Tschechei), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-;
Reiz, Christian, von Unteriberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-.