Marc Daniel Piske
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: OsteoMed Schweiz AG Connecté à: Ariane Katharina Enggist-Guido, Hans Peter Stucki, Thomas John Kessler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Daniel Piske" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Daniel Piske".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Daniel Piske" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Daniel Piske".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Daniel Piske
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Daniel Piske
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Marc Daniel Piske
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Daniel Piske
Numéro de publication: HR02-1004536817, Registre du commerce Zurich, (20)
Zentrum für Osteopathie Zürich AG, in Zürich, CHE-107.942.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214158).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
OsteoMed Schweiz AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piske, Marc Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au (SG)].
Numéro de publication: 6437516, Registre du commerce Zurich, (20)
Schär Personalcompass AG, in Zürich, CH-020.3.923.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2001, S. 3646).
Statutenänderung:
09.11.2011.
Firma neu:
Zentrum für Osteopathie Zürich AG.
Domizil neu:
Mainaustrasse 15, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Heilbehandlungen, insbesondere im Bereich der Osteopathie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Regula, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Hans-Rudolf, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Analytic Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Thomas John, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piske, Marc Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.