Markopolo Phillipp
domicilié à Founex, de Croatie Mandats actifs: Alpine Institute for Longevity Research and Diagnostics, InoHealth AG Connecté à: Sasha Carr, Martina Stosic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markopolo Phillipp" à jour.Vous suivez maintenant "Markopolo Phillipp".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markopolo Phillipp" à jour.Vous suivez maintenant "Markopolo Phillipp".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markopolo Phillipp
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markopolo Phillipp
Recherche et développement
Autres activités libérales
Recherche et développement
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Markopolo Phillipp
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markopolo Phillipp
Numéro de publication: HR02-1005815811, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gero Life Science, in Basel, CHE-150.307.949, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615147).
Statutenänderung:
10.07.2023.
Name neu:
Alpine Institute for Longevity Research and Diagnostics.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef Meyer, Monika Evelyn, von Hausen am Albis, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Phillipp, Markopolo, kroatischer Staatsangehöriger, in Founex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005780187, Registre du commerce Zoug, (170)
InoHealth AG (InoHealth SA) (InoHealth Ltd), in Baar, CHE-487.394.329, Blegistrasse 7, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Tätigkeiten im Bereich der Gesundheits- und Präventivdiagnostik, inklusive diesbezüglicher Dienstleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von diesbezüglicher Software, insbesondere unter Verwendung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fortschritten sowie von Kl-Algorithmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (inklusive E-Mail), erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Phillipp, Markopolo, kroatischer Staatsangehöriger, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.