Marco Peyer
domicilié à Oberrieden, de Bergdietikon et Dietikon Mandats actifs: Verein Revival Fire Ministries Connecté à: Claudia Peyer-Studinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
|
|
Marco Peyer
domicilié à Bern, de Dietikon Mandats actifs: MAROMI AG, Marco Peyer Connecté à: Roswitha Peyer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
|
|
Marco Peyer
domicilié à Altendorf, de Zürich Mandats actifs: risktec AG Connecté à: Sandro Sante Nardi, René Turra Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Peyer" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Peyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Peyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Peyer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Marco Peyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Peyer
Numéro de publication: HR02-1005581086, Registre du commerce Zurich, (20)
risktec AG, in Zürich, CHE-411.282.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005505972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turra, René, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nardi, Sandro Sante, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Marco, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004904662, Registre du commerce Berne, (36)
MAROMI AG, in Laupen, CHE-388.270.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, S.0, Publ. 1032529).
Statutenänderung:
28.05.2020.
Sitz neu:
Lenk.
Domizil neu:
Buggeli 8, 3775 Lenk im Simmental.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Roswitha, von Dietikon, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Peyer-Strothenke, Roswitha, deutsche Staatsangehörige, in Laupen BE (Laupen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peyer, Marco, von Dietikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laupen BE (Laupen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004792042, Registre du commerce Berne, (36)
Levantis AG, in Belp, CHE-102.236.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Marco, von Dietikon, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurni, Patrik, von Gurbrü, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.