Daniel Pescia
domicilié à Meilen, de Comano et Lugano Mandats actifs: Max Dudler AG, Max Dudler Architekten AG et plus Connecté à: Giulietta Hidalgo Ballester, Clemens Horst Antonius Thaddäus Wagner, Isabelle Meissner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Pescia" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Pescia".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Pescia" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Pescia".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Pescia
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Pescia
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Daniel Pescia
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Pescia
Numéro de publication: HR02-1005268569, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Dudler Architekten AG, in Zürich, CHE-113.924.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921715).
Statutenänderung:
15.07.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004820085, Registre du commerce Zurich, (20)
PESCIA&THÖNY Architekten GmbH, in Zürich, CHE-281.851.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, S.0, Publ. 6939098).
Statutenänderung:
05.12.2019. 16.01.2020.
Firma neu:
GS Unlimited GmbH.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Juststrasse 35, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros zur Bearbeitung Planung und Ausführung aller architektonischen oder architekturnahen Aufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Andrea Claudio, von Chur, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich];
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004810891, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Dudler AG, in Zürich, CHE-389.928.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004772991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meissner, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.