Pierre Perrenoud
domicilié à Ittigen, de Les Ponts-de-Martel et La Sagne Mandats actifs: Société immobilière La Champagne SA Connecté à: Laure Perrenoud, Claude Perrenoud, Frédéric Perrenoud et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Perrenoud" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Perrenoud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Perrenoud" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Perrenoud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre Perrenoud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre Perrenoud
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Pierre Perrenoud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre Perrenoud
Numéro de publication: HR02-1006128407, Registre du commerce Tessin, (501)
P.C. Perrenoud & Partner, in Orselina, CHE-106.662.364, società in accomandita (Nr. FUSC 127 del 03.07.2024, Pubbl. 1006074726).
Nuova ditta:
P.C. Perrenoud & Partner in liquidazione. La società è sciolta con decisione dei soci del 27.08.2024.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Perrenoud, Theresia Marianna, da Langnau am Albis, in Muralto, accomandante, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Perrenoud, Pierre Claude, da La Sagne, in S. Nazzaro (Gambarogno), socio illimitatamente responsabile, liquidatore, con firma individuale [finora: socio illimitatamente responsabile, con firma individuale];
Perennoud, Patrick, da La Sagne, in Menziken, accomandante, senza diritto di firma, con un capitale accomandato da CHF 10'000.00.
Numéro de publication: HR02-1006074726, Registre du commerce Tessin, (501)
P.C. Perrenoud & Partner, finora in Thalwil, CHE-106.662.364, società in accomandita (Nr. FUSC 221 del 14.11.2014, Pubbl. 1822431).
Nuova sede:
Orselina.
Nuovo recapito:
c/o FidaTi Sagl, Via Caselle 7, 6644 Orselina.
Nuovo scopo:
Consulenza aziendale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Perrenoud, Pierre Claude, da La Sagne, in S. Nazzaro (Gambarogno), socio illimitatamente responsabile, con firma individuale [finora: da Langnau am Albis, in Muralto].
Numéro de publication: HR02-1005803836, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Les Rencontres de Crans-Montana, à Crans-Montana, CHE-317.125.284, fondation (No. FOSC 229 du 24.11.2021, Publ. 1005341700).
Nouvelle adresse:
c/o Jean Claude Savoy, Les Briesses 117, 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
Batterie 571, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nivoix, Christian, ressortissant français, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux;
Perrenoud, Pierre, de La Sagne, à Muralto, membre, secrétaire général, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Nieuwland, Lucienne Gabrielle, dite Gabrielle, de Trasadingen, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation et trésorière, avec signature collective à deux;
Gutman, Michael, ressortissant belge, à Pietrasanta (IT), vice-président du conseil de fondation, sans droit de signature;
Rocoffort de Vinnière, Francine, de Leukerbad, à Lens, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Collé, Denis, de Zweisimmen, à Lens, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
De Segur Lamoignon, Isabelle, ressortissante française, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Doriot Galofaro, Sylvie, de Riddes, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Huggler, Bruno, de Hasliberg, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Kamerzin, Martial, de Icogne, à Icogne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Magistretti, Philippe, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Mascitti, Elodie, de Crans-Montana, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Metz, Jean, ressortissant français, à Lens, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Meyer-Etienne, Gabrielle, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Van Den Abeele, Jacques André E, ressortissant belge, à Lens, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.