Ivica Perkovic
domicilié à Baar, de Arth Mandats actifs: Profertis AG, PlanA Gebäudetechnik AG et plus Connecté à: Thomas Christian Brun, Thomas Christian Brun, Dalibor Mijic et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivica Perkovic" à jour.Vous suivez maintenant "Ivica Perkovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivica Perkovic" à jour.Vous suivez maintenant "Ivica Perkovic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivica Perkovic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivica Perkovic
Exploitation des autres institutions financières
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Exploitation des autres institutions financières
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Ivica Perkovic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivica Perkovic
Numéro de publication: HR02-1005051911, Registre du commerce Zoug, (170)
No. 5 Smokers Lounge AG, in Baar, CHE-472.036.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286825).
Statutenänderung:
30.11.2020.
Firma neu:
WEISSROT & ROSÉ AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 5, 6300 Zug.
Zweck neu:
Betrieb von Gastronomie-Objekten, Handel mit Gastronomie-Produkten, insbesondere mit Lebensmitteln, Zigarren und Spirituosen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mijic, Dalibor, kroatischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004773467, Registre du commerce Zoug, (170)
PlanA Gebäudetechnik AG, in Baar, CHE-478.588.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589631).
Statutenänderung:
11.11.2019.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hammerstrasse 7, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004677486, Registre du commerce Zurich, (20)
Elsener-Klima AG, in Adliswil, CHE-106.938.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.