Philippe Pellaton
domicilié à Echarlens, de Val-de-Travers Mandats actifs: Véridique Sàrl Connecté à: Edwige Pellaton Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Pellaton" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Pellaton".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Pellaton" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Pellaton".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Pellaton
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Pellaton
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Philippe Pellaton
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Pellaton
Numéro de publication: HR02-1005771451, Registre du commerce Berne, (36)
Naturfreundehaeuser AG, bisher in Luzern, CHE-108.520.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2022, Publ. 1005529958).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Naturfreunde Schweiz, Pavillonweg 3, 3012 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die bestmögliche Weiterführung von Naturfreundehäusern, die von Sektionen und Körperschaften der Naturfreunde Schweiz (NFS/FSAN, mit Sitz in Bern) sowie von Mitgliedern der Naturfreunde Internationale (NFI, mit Sitz in Wien) aufgegeben oder veräussert werden. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann Beratung, Schulung sowie betriebswirtschaftliche Dienstleistungen anbieten, namentlich im Zusammenhang mit dem Häuserwesen von NFI und NFS/FSAN. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. [Streichung der folgenden Bemerkung.
da nicht zur Eintragung gehörend:
] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Luzern gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Nina Liv, von Signau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pellaton, Philippe, von Val-de-Travers, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005586892, Registre du commerce Valais, (621)
Volts & Vallées bike shop SA, à Martigny, CHE-494.164.467, société anonyme (No. FOSC 245 du 16.12.2021, Publ. 1005359449).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pellaton, Philippe André, de Genève, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rouiller-Cornu, Sylvie Edwige, de Lausanne, à Morges, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gresy-Aveline, Mathieu Nicolas Jean, citoyen français, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président].
Numéro de publication: HR01-1005178105, Registre du commerce Valais, (626)
Volts & Vallées e-bike shop SA, à Sion, CHE-494.164.467, c/o Philippe Pellaton, Route de la Courtaz 65, 1991 Arvillard (Salins), société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
29.04.2021.
But:
La société a pour but principal I'exploitation d'un magasin de vélos, l'importation, l'achat, la vente, la réparation et la location de vélos, de vélos électriques, d'articles de sport, d'accessoires et d'équipements cyclistes, ainsi que toutes activités et prestations de services s'y rapportant. Elle peut traiter toutes les opérations d'achats et de ventes, de représentation, de commission et courtage, qui seraient de nature à développer son but, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières et de conseil ayant un rapport direct ou indirect avec son but et favorisant son développement, et créer des succursales en Suisse ou à l'étranger. Elle pourra également accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pellaton, Philippe André, de Genève, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rouiller-Cornu, Sylvie Edwige, de Lausanne, à Morges, administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Stempfel, Brice Alexandre, de Brünisried, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 29.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.