Sarah Peier
domicilié à Köniz, de Langendorf Mandats actifs: Sägesser Immobilien Langendorf AG Connecté à: Natalie Pretelli-Sägesser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sarah Peier" à jour.Vous suivez maintenant "Sarah Peier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sarah Peier" à jour.Vous suivez maintenant "Sarah Peier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sarah Peier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sarah Peier
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Sarah Peier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sarah Peier
Numéro de publication: HR02-1004541818, Registre du commerce Soleure, (241)
Sägesser Carrosserie Langendorf AG, in Langendorf, CHE-114.161.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1183111).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
Sägesser Immobilien Langendorf AG.
Zweck neu:
Erwerb, Erstellung, Vermietung, Promotion, Verwaltung, Veräusserung, Vermittlung, Vermarktung von Grundstücken und Liegenschaften sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich. Kann Finanzierungen erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 03.04.2008 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Carrosserie Sägesser", in Langendorf (CH-255.1.000.169-6), gemäss Vertrag vom 03.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 1'503'849.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 165'524.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'238'324.90 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Bruno, von Thunstetten und Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sägesser-Dubler, Doris, von Thunstetten und Langendorf, in Langendorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pretelli-Sägesser, Natalie, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sägesser, Natalie, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Peier, Sarah, von Langendorf, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.