Regula Andrea Ott
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Amnesty International - Schweizer Sektion Connecté à: Camille Laurence Leyrer, Maria Mwende Mbiti, Michael Haunschild et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regula Andrea Ott" à jour.Vous suivez maintenant "Regula Andrea Ott".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regula Andrea Ott" à jour.Vous suivez maintenant "Regula Andrea Ott".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Regula Andrea Ott
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Regula Andrea Ott
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Regula Andrea Ott
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Regula Andrea Ott
Numéro de publication: HR02-1005264286, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Fabienne, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Arth, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotten, Danielle, von Eschenbach (LU), in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004828023, Registre du commerce Berne, (36)
Amnesty International - Schweizer Sektion, in Bern, CHE-106.126.410, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorderet, Pierre-Antoine, von Fribourg und Le Mouret, in Lausanne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merane, Jakob, von Hergiswil NW, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinaldi, Stefanie, von Oberriet (SG), in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flawil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gigon, Véronique Marie, von Le Noirmont, in Evilard, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Diana Gabriela Sibylle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zangger, Tanja, von Buchegg, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bibern (SO), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krasniqi, Claudia Françoise, von Lajoux (JU), in Gumefens (Pont-en-Ogoz), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Altwegg, Pascal Valentin, von Sulgen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004754151, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125453).
Statutenänderung:
24.05.2016.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Erika, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Merkle, Ute, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Karin, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].