Peter Osterwalder
domicilié à Wädenswil, de Stettfurt Mandats actifs: Zimmerberg Immobilien GmbH, Pelkom GmbH Connecté à: Sonja Osterwalder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
|
|
Peter Osterwalder
domicilié à Aarau, de Stettfurt Mandats actifs: Werkstatt29 GmbH Connecté à: Patrik Dober, Flavio Brockmann, Andreas Nik Dober et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
|
|
Peter Osterwalder
domicilié à Lenzburg, de Stettfurt Mandats actifs: Inhelder Osterwalder Architekten GmbH Connecté à: Jonas Raffael Inhelder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Osterwalder" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Osterwalder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Osterwalder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Osterwalder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Exploiter des bars
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Exploiter des bars
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Peter Osterwalder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Osterwalder
Numéro de publication: HR02-1005384287, Registre du commerce Berne, (36)
Jonas Inhelder Architektur GmbH, in Biel/Bienne, CHE-415.968.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054469).
Statutenänderung:
13.01.2022.
Firma neu:
Inhelder Osterwalder Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inhelder, Jonas Raffael, von Sennwald, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005199786, Registre du commerce Zurich, (20)
GreenMoon AG, in Wädenswil, CHE-115.717.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopf, Hans Gunnar, genannt Gunnar, von Uster, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hopf-Lippmann, Manuela, von Uster, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Osterwalder, Peter Sven, von Stettfurt, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hopf, Aaron, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3882631, Registre du commerce Argovie, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525563).
Domizil neu:
Zwischen den Toren 12, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischler, Raphael, von Möhlin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dober, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Niklaus, Tobias, von Fraubrunnen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs (AG), mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00].