Sven Ortega Martinez-Bieri
domicilié à Thun, de Schangnau Mandats actifs: Grundeigentümer Verband Schweiz AG, Grundeigentümer Verband Schweiz Vermittlungs AG Connecté à: Marco Noth, Pascal Daniel Zatti, Dominique Julen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven Ortega Martinez-Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Sven Ortega Martinez-Bieri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven Ortega Martinez-Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Sven Ortega Martinez-Bieri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sven Ortega Martinez-Bieri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sven Ortega Martinez-Bieri
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Sven Ortega Martinez-Bieri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sven Ortega Martinez-Bieri
Numéro de publication: HR02-1006000471, Registre du commerce Nidwald, (150)
propertyowner.ch financial AG, bisher in Zug, CHE-304.046.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959730).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Firma neu:
Grundeigentümer Verband Schweiz Vermittlungs AG.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Robert-Durrer-Strasse 2, 6370 Stans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortega Martinez-Bieri, Sven, von Schangnau, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zatti, Pascal, von Bern, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005959730, Registre du commerce Zoug, (170)
propertyowner.ch financial AG, in Zug, CHE-304.046.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortega Martinez-Bieri, Sven, von Schangnau, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005952354, Registre du commerce Nidwald, (150)
Grundeigentümer Verband Schweiz AG, in Stans, CHE-147.805.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortega Martinez-Bieri, Sven, von Schangnau, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.