Giordana Orlando-Sparvoli
domicilié à Oberglatt, de Italie Mandats actifs: Onni GmbH Connecté à: Luigi Orlando Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giordana Orlando-Sparvoli" à jour.Vous suivez maintenant "Giordana Orlando-Sparvoli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giordana Orlando-Sparvoli" à jour.Vous suivez maintenant "Giordana Orlando-Sparvoli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giordana Orlando-Sparvoli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giordana Orlando-Sparvoli
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Giordana Orlando-Sparvoli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giordana Orlando-Sparvoli
Numéro de publication: HR02-1004568354, Registre du commerce Zurich, (20)
Onni GmbH, in Nürensdorf, CHE-100.725.693, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S.0, Publ. 6369978).
Statutenänderung:
30.01.2019.
Sitz neu:
Oberglatt.
Domizil neu:
c/o Luigi Orlando, Bülachstrasse 40, 8154 Oberglatt ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Abschlüsse von Versicherungen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Import und Export sowie Kauf, Verkauf und Vermittlung von Konsum- und Industriegütern;
kann Patente, Marken, Lizenzen und andere Rechte erwerben, veräussern und verwalten sowie ausländische Firmen vertreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Natuzzi, Francesco Barbaro, italienischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orlando, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Orlando-Sparvoli, Giordana, italienische Staatsangehörige, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Horgen].
Registre du commerce Zurich, (20)
Onni GmbH, bisher in Zürich, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Import und Export sowie Kauf, Verkauf und Vermittlung von Konsum- und Industriegütern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.1994, S. 3685).
Statutenänderung:
2.10.1998.
Sitz neu:
Nürensdorf.
Domizil neu:
Schmittenackerstrasse 5, 8309 Nürensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiorentino, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Castrignano dei Greci (Italien), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Orlando, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Natuzzi, Francesco Barbaro, italienischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Orlando-Sparvoli, Giordana, italienische Staatsangehörige, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.