Leo Ohnsorg-Leitner
domicilié à Steinhausen, de Steinhausen Mandats actifs: Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei Connecté à: Giovanni Cavozzi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leo Ohnsorg-Leitner" à jour.Vous suivez maintenant "Leo Ohnsorg-Leitner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leo Ohnsorg-Leitner" à jour.Vous suivez maintenant "Leo Ohnsorg-Leitner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Leo Ohnsorg-Leitner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Leo Ohnsorg-Leitner
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Leo Ohnsorg-Leitner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Leo Ohnsorg-Leitner
Numéro de publication: 6216016, Registre du commerce Zoug, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, in Steinhausen, CH-170.3.000.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 22, Publ. 5534178).
Statutenänderung:
14.06.2011.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2011 auf die neu gegründete Ohnsorg Immobilien AG, in Steinhausen (CH-170.3.035.843-3), über. .
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 15, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohnsorg-Steinmann, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohnsorg, Thomas, von Steinhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohnsorg-Leitner, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: 5534178, Registre du commerce Zoug, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, in Steinhausen, CH-170.3.000.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 20, Publ. 4226998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohnsorg-Leitner, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ohnsorg-Steinmann, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ohnsorg, Thomas, von Steinhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].