Ali Riza Özcan
domicilié à Rickenbach ZH, de Winterthur Mandats actifs: TKT Services GmbH, Özcan Limousinen GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali Riza Özcan" à jour.Vous suivez maintenant "Ali Riza Özcan".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali Riza Özcan" à jour.Vous suivez maintenant "Ali Riza Özcan".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ali Riza Özcan
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ali Riza Özcan
Production des comestibles
Transport routier de personnes et marchandises
Production des comestibles
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Ali Riza Özcan
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ali Riza Özcan
Numéro de publication: HR02-1006050675, Registre du commerce Zurich, (20)
TKT Services GmbH, in Zürich, CHE-158.652.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927007).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Hofackerstrasse 35, 8545 Rickenbach Sulz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Produktion und der Vertrieb von Konsumwaren aller Art, insbesondere mit Food- und Nonfood-Artikeln, ebenso wie damit zusammenhängende Dienstleistungen und Services. Ferner kann die Gesellschaft einen Autohandel (Ankauf- Verkauf) betreiben und in dieser Sache Fahrzeuge Importieren und Exportieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taghiyev, Kamil, von Illnau-Effretikon, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fink, Oleksandra, von Olten, in Bülach, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005158912, Registre du commerce Zurich, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güngör, Ferhat, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005125672, Registre du commerce Zurich, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2000811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danisman, Tunç, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Danisman-Frapolli, Gabriella, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.