Robert F. Oehler
domicilié à Zürich, de Aarau Mandats actifs: ZNG Technologies AG Connecté à: Albertus Geldenhuys Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert F. Oehler" à jour.Vous suivez maintenant "Robert F. Oehler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert F. Oehler" à jour.Vous suivez maintenant "Robert F. Oehler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robert F. Oehler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robert F. Oehler
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Robert F. Oehler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robert F. Oehler
Numéro de publication: HR02-1004546518, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Promcor AG, bisher in Zürich, CHE-112.534.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, Publ. 5207732).
Statutenänderung:
28.12.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Flughafenstr. 63, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert F., von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memeti, Egzon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4433033, Registre du commerce Zurich, (20)
European Wealth (Switzerland) AG, in Zollikon, CHE-101.180.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Little, Rennie Iain, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merryweather, Jean-Luc, von Genève, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Ronen, von Luzern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sellam, Mike-David, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4301439, Registre du commerce Zurich, (20)
Lammit GmbH, in Zürich, CHE-110.151.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paliukhovich, Adam, belarussischer Staatsangehöriger, in Minsk (BY), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.