Cyril David Nusko
domicilié à Bern, de Kerns Mandats actifs: Zeilenwerk GmbH Connecté à: Nicole Pauli, Johannes Lötscher, Cédric Michel Reginster et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cyril David Nusko" à jour.Vous suivez maintenant "Cyril David Nusko".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cyril David Nusko" à jour.Vous suivez maintenant "Cyril David Nusko".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cyril David Nusko
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cyril David Nusko
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Cyril David Nusko
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cyril David Nusko
Numéro de publication: HR02-1004862067, Registre du commerce Berne, (36)
Zeilenwerk GmbH, in Bern, CHE-445.513.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516177).
Statutenänderung:
06.03.2020.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.03.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.03.2020 200 Stammanteile zu CHF 100.00 der soom-it GmbH, in Bern (CHE-217.594.359) , wofür 150 Stammanteile zu CHF 200.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg Charles, von Gachnang, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Raphael Lucas, von Schangnau, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Flückiger, Matthias, von Münchenbuchsee, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Lötscher, Johannes, von Emmen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Nusko, Cyril David, von Kerns, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Reginster, Cédric Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Oberbalm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Villiger, Tobias, von Sins, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1004516177, Registre du commerce Berne, (36)
Zeilenwerk GmbH, in Bern, CHE-445.513.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4278003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Raphael Lucas, von Schangnau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Nusko, Cyril David, von Kerns, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4278003, Registre du commerce Berne, (36)
Zeilenwerk GmbH, in Bern, CHE-445.513.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157431).
Domizil neu:
Monbijoustrasse 6, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Lukas, von Bauma, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Raphael Lucas, von Schangnau, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Nusko, Cyril David, von Kerns, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Müller, Jürg Charles, von Gachnang, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 200.00].