Christian Mathias Nufer
domicilié à Goldach, de St. Gallen et Amriswil Mandats actifs: CN-Holding AG, Forwa AG et plus Connecté à: Mark Claudio Nufer, Mark Claudio Nufer, Mark Claudio Nufer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Mathias Nufer" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Mathias Nufer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Mathias Nufer" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Mathias Nufer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Mathias Nufer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Mathias Nufer
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication des textiles (sans textile)
Services de publicité
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication des textiles (sans textile)
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Christian Mathias Nufer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Mathias Nufer
Numéro de publication: HR02-1004495568, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CN-Unternehmensberatung AG, in Goldach, CHE-105.747.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2005, S. 12, Publ. 2921644).
Firma neu:
CN-Unternehmensberatung AG in Liquidation.
Domizil neu:
Florastrasse 9, 9403 Goldach.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2018 aufgelöst. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nufer, Christian, von St. Gallen und Amriswil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1987899, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
imblick ag, in Goldach, CHE-238.164.846, Seewiesstrasse 3, 9403 Goldach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2015.
Zweck:
Herstellung von Werbetechnik sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Grafik, Werbekonzepte und Marketing aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Nufer, Mark Claudio, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nufer, Christian Mathias, von St. Gallen, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2441254, Registre du commerce Zurich, (20)
Keller AG, Weberei Felsenau, in Wald ZH, CH-020.3.000.934-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 21, Publ. 400048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Wald ZH und Fischenthal, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nufer, Christian, von St. Gallen und Amriswil, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Alexander, von Luzern, in Hüntwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.