Peter Nüssli
domicilié à Rapperswil, de Elsau Mandats actifs: Foxfields Finance GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Nüssli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Nüssli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Nüssli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Nüssli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Nüssli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Nüssli
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Peter Nüssli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Nüssli
Numéro de publication: HR02-1005001323, Registre du commerce Zurich, (20)
Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-107.908.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Marc, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Känzig, Marc André, von Herrliberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüssli, Peter Pascal, von Elsau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004699887, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HSI-Verwaltungs AG, in Weinfelden, CHE-327.811.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, S.0, Publ. 1848851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssli, Peter, von Ebnat-Kappel, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Sonderegger, Lotti [keine Mutation, nur Anpassung der Funktionsbezeichnung], von Bettwiesen und Speicher, in Weinfelden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hug-Sonderegger, Lotti, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Hug, Matthias, von Bettwiesen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004519550, Registre du commerce Zurich, (20)
NC-Décolletage AG, in Neftenbach, CHE-107.980.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069504).
Firma neu:
NC-Décolletage AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Peter, von Illnau-Effretikon, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].