Martin Novotny
domicilié à Sevelen, de Autriche Mandats actifs: Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung Connecté à: Sven Winkler, Dagmar Büchel-Schmid, Carina Aprile Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Novotny" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Novotny".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Novotny" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Novotny".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Novotny
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Novotny
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Martin Novotny
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Novotny
Numéro de publication: HR02-1004940278, Registre du commerce Zurich, (20)
DEPOT CH AG, in Winterthur, CHE-249.548.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gries, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novotny, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
George, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüberli, Matthias, von Nesslau, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4239413, Registre du commerce Zurich, (20)
DEPOT CH AG, in Winterthur, CHE-249.548.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schob, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novotny, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5298020, Registre du commerce Soleure, (241)
CultArt GmbH, in Subingen, CH-241.4.004.208-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 13, Publ. 2318910).
Firma neu:
CultArt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visini, Marco, von Wynigen, in Subingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Novotny, Dr. Martin, von Solothurn, in Pregassona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Visini, Renzo, von Wynigen, in St. Niklausen LU (Horw), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].