Marcel Rolf Niedermann
domicilié à Hochdorf, de Niederhelfenschwil Mandats actifs: True Elektro AG, True Moments GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Rolf Niedermann" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Rolf Niedermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Rolf Niedermann" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Rolf Niedermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Rolf Niedermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Rolf Niedermann
Autres travaux de construction
Service concernant conseil PR
Autres travaux de construction
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Marcel Rolf Niedermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Rolf Niedermann
Numéro de publication: HR01-1005484320, Registre du commerce Argovie, (400)
True Elektro AG, in Muri (AG), CHE-435.848.174, Seetalstrasse 7, 5630 Muri AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Installation von Anlagen jeglicher Art in den Bereichen Schwachstrom-, Starkstrom-, Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, Gebäudeleitsysteme, EDV-Netzwerke und verwandten Bereichen, Multimediainstallationen sowie Erstellung von elektrischen Verteil- und Steuertableaux und Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten und Anlagen jeder Art, sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen und Patente erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Niedermann, Marcel Rolf, von Niederhelfenschwil, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005340422, Registre du commerce Argovie, (400)
True Moments GmbH, in Muri (AG), CHE-115.450.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, S.0, Publ. 6752970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Marcel Rolf, von Niederhelfenschwil, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Beinwil (Freiamt)].
Numéro de publication: 6752970, Registre du commerce Argovie, (400)
True Moments GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.066.750-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 15, Publ. 5516882).
Gründungsstatuten:
22.02.2010.
Statutenänderung:
18.06.2012.
Sitz neu:
Muri AG.
Domizil neu:
Seetalstrasse 7, 5630 Muri AG.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carleon AG (CHE-100.730.702), in Gais, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Belz, Otto, von Egnach, in Gais, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Marcel Rolf, von Niederhelfenschwil, in Beinwil (Freiamt), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].