Roland Niederberger
domicilié à Beckenried, de Dallenwil Mandats actifs: KAPELLSTIFTUNG MARIA RICKENBACH Connecté à: Petra Liem, Christoph Baumgartner, Stefan Peter Flury et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Niederberger" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Niederberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Niederberger" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Niederberger".
|
|
Roland Niederberger
domicilié à Laufen, de Wolfenschiessen Mandats actifs: Bäckerei-Konditorei Niederberger-Giger Connecté à: Andrea Niederberger-Giger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Niederberger" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Niederberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Niederberger" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Niederberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Niederberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Niederberger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production de produits de boulangerie
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Roland Niederberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Niederberger
Numéro de publication: HR02-1005932526, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Esther Béatrice, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boner, Urs Niklaus, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joelson-Strohbach, Margarethe, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005747000, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'538 vom 04.05.2023 Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Niederberger, Roland].
Numéro de publication: HR02-1005741408, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joelson, Harry, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Yvonne, von Schlatt ZH, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.