Martin Neidhart
domicilié à Basel, de Basel et Ramsen Mandats actifs: Agrico Genossenschaft, Stiftung Dreiklang für ökologische Forschung und Bildung et plus Connecté à: Nicole Tanner, Michael Steinle, Linda Jucker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Neidhart" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Neidhart".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Neidhart" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Neidhart".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Neidhart
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Neidhart
Agriculture (comestibles)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Agriculture (comestibles)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Personnes privées avec le nom Martin Neidhart
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Neidhart
Numéro de publication: HR03-1005828854, Registre du commerce Soleure, (241)
VeMaTherapy - DVM Martina Neidhart, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-204.699.612, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4413729).
Domizil neu:
Das Einzelunternehmen hat sein Domizil eingebüsst. Das Einzelunternehmen wird in Anwendung von Art. 153 Abs. 1 HRegV i.V.m. Art. 934a Abs. 1 OR von Amtes wegen gelöscht, weil dieses über kein Rechtsdomizil mehr verfügt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neidhart, Martina, von Ramsen, unbekannten Aufenthaltes, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lüterswil-Gächliwil].
Numéro de publication: HR02-1005546626, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Agrico Genossenschaft, in Therwil, CHE-108.816.359, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pericin, Cadio, von Basel, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neidhart, Martin, von Basel, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinle, Michael, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004676898, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
M. Neidhart AG, bisher in Basel, CHE-107.982.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558792).
Statutenänderung:
17.06.2019.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Stegmühleweg 3, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neidhart, Martin, von Ramsen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liner Neidhart, Martina, von Andwil (SG), in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.