Stefan Nebel
domicilié à Cham, de Zürich Mandats actifs: SPAG E. Nebel AG Connecté à: Beata Hofstetter, Andreas Peter Kurath Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Nebel" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Nebel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Nebel" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Nebel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Nebel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Nebel
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Stefan Nebel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Nebel
Numéro de publication: HR02-1005515115, Registre du commerce Zoug, (170)
SPAG E. Nebel AG, in Baar, CHE-115.798.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Dr. Peter, von Steinmaur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenner, Fritz, von Zürich, in Wallisellen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graber, Marianne, von La Chaux-de-Fonds, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perovic, Bosiljka, von Oberglatt, in Oberglatt, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Andreas, von Flums, in Kaltbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nebel, Stefan, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Beata, von Schänis, in Kaltbrunn, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004912572, Registre du commerce Zoug, (170)
SPAG Holding AG in Liquidation, in Baar, CHE-105.935.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nebel, Stefan, von Zürich, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malär, Karin, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Dr. Peter, von Steinmaur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004751140, Registre du commerce Zurich, (20)
Erwin Nebel Stiftung der "Spag" E. Nebel AG Zürich, in Zürich, CHE-109.515.736, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467749).
Name neu:
Erwin Nebel Stiftung der "Spag" E. Nebel AG Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 29.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Dr. Peter, von Steinmaur, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurath, Andreas, von Flums, in Kaltbrunn, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nebel, Stefan, von Zürich, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].