Patrick Alexander Müller
domicilié à Kriens, de Rain Mandats actifs: YAWAVE AG, Mittler Architekten AG et plus Connecté à: Walter Ernst Bruni, Renato Peter, Jari Honka et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Alexander Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Alexander Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Alexander Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Alexander Müller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Alexander Müller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Alexander Müller
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Viabilisation de terrains
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Services de publicité
Fourniture de services informatiques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Viabilisation de terrains
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Patrick Alexander Müller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Alexander Müller
Numéro de publication: HR02-1005672855, Registre du commerce Lucerne, (100)
YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293454).
Statutenänderung:
31.03.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruni, Walter Ernst, von Amsoldingen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Patrick Alexander, von Rain, in Kriens, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Thomas, von Rain, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005667283, Registre du commerce Tessin, (501)
vbp immobiliare sa, in Lugano, CHE-138.655.003, società anonima (Nr. FUSC 31 del 14.02.2022, Pubbl. 1005405034).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Müller, Patrick, da Rain, in Kriens, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Capellano, Carlo Arturo Giuseppe, cittadino italiano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due con Patrick Müller];
Mattenberger, Beat, da Birr, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con Patrick Müller].
Numéro de publication: HR01-1005405034, Registre du commerce Tessin, (501)
vbp immobiliare sa, in Lugano, CHE-138.655.003, Via Besso 42a, 6900 Lugano, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
08.02.2022.
Scopo:
L'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione, la costruzione e la riattazione di beni immobili sia in Svizzera che all'estero. La società potrà inoltre svolgere l'attività di general contractor nell'ambito di costruzioni sia civili che industriali e fornire ogni tipo di servizio nel settore delle costruzioni. Può assumere interessenze, detenere partecipazioni in altre società ed imprese sia in Svizzera che all'estero, come pure creare filiali e rappresentanze sia in Svizzera che all'estero. Tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, fax o e-mail. Secondo dichiarazione del 08.02.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Capellano, Carlo Arturo Giuseppe, cittadino italiano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due con Patrick Müller;
Mattenberger, Beat, da Birr, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con Patrick Müller;
Müller, Patrick, da Rain, in Kriens, membro, con firma collettiva a due.