Elke Müller
domicilié à Igis, de Allemagne Mandats actifs: TopPharm Fortuna Apotheke AG Connecté à: David-Ulrich G. Rade, Peter Maurer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elke Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Elke Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elke Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Elke Müller".
|
|
Elke Müller
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: March:Music GmbH Connecté à: Christoph Hermann Müller, Hans Wilhelm Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elke Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Elke Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elke Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Elke Müller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elke Müller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elke Müller
Farmacia
Exploitation de studios d’enregistrement
Farmacia
Exploitation de studios d’enregistrement
Personnes privées avec le nom Elke Müller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elke Müller
Numéro de publication: HR02-1004570832, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CHE-111.778.943, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Toya, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: 3767369, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CHE-111.778.943, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501897).
Zweck neu:
Die PKBS führt die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden des Kantons (Bereich Staat) sowie des Personals der angeschlossenen Arbeitgeber durch. Anschlussvereinbarungen können mit Arbeitgebern, welche Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen oder dem Kanton Basel-Stadt nahe stehen, abgeschlossen werden. Auch für die Mitarbeitenden des Kantons (Bereich Staat) ist eine Anschlussvereinbarung abzuschliessen;
zuständig ist der Regierungsrat. Die PKBS ist im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes und des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 in der Gestaltung ihrer Leistungen und ihrer Organisation frei. Die PKBS kann weitere Aufgaben übernehmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen.
Organisation:
Verwaltungsrat von 12 Mitgliedern, Vorsorgekommissionen, Geschäftsleitung, Revisionsstelle sowie Experte bzw. Expertin für berufliche Vorsorge. [bisher: Organisation: Verwaltungsrat von 12 Mitgliedern, Direktion, Kontrollstelle sowie Experte bzw. Expertin für berufliche Vorsorge.].
Rechtsgrundlagen:
Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt vom 04.06.2014, welches seit 01.01.2016 wirksam ist. [bisher: Rechtsgrundlagen: Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt vom 28.06.2007, welches seit 1. Januar 2008 wirksam ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Antonina, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung;
Nebel, Franco, von Aesch (BL), in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Peter, von Bern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ];
Tschan, Christoph, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung];
Müller, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Thönen, Sarah, von Reutigen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2247981, Registre du commerce Grisons, (350)
TopPharm Fortuna Apotheke AG, in Chur, CHE-114.364.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 9, Publ. 4545006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simeth, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Simeth, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Peter, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Igis (Landquart), Mitglied, mit Einzelunterschrift.