Karin Mühlebach
domicilié à Bern, de Tegerfelden Mandats actifs: Wohnbaugenossenschaft Schlüssel am Ährenweg Connecté à: Selina Hauswirth, Philipp Peter Meyer, Eva Julia Geissbühler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Mühlebach" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Mühlebach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karin Mühlebach" à jour.Vous suivez maintenant "Karin Mühlebach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karin Mühlebach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karin Mühlebach
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Karin Mühlebach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karin Mühlebach
Numéro de publication: HR01-1004479184, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Schlüssel am Ährenweg, in Bern, CHE-178.931.356, Ährenweg 21, 3027 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.08.2018.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe preiswerten sowie kollektiv nutzbaren und möglichst ökologischen Wohnraum für ihre Mitglieder und in Ausnahmesituationen auch für weitere Personen zu schaffen. Der gemeinsame Wohnraum und die Infrastruktur wird im Rahmen der Möglichkeiten für soziales Engagement genutzt. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität.
Die Genossenschaft erreicht ihren Zweck durch:
Bau, Erwerb und Erhalt von Eigentum und Nutzungsrechten oder Miete von Liegenschaften oder Wohnobjekten;
Vermietung von Wohn- und Gewerberaum an ihre Mitglieder sowie in Ausnahmefällen an weitere natürliche oder juristische Personen;
Zurverfügungstellung von Wohn- und Gewerberaum im Hinblick auf die Förderung von gemeinschaftlichen Wohn- und Lebensformen;
Ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen anderer, die preiswertes, kollektives und ökologisches Wohnen zum Ziel haben. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 200.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief. Gemäss Erklärung vom 08.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strässle, Anuschka, von Kirchberg (SG), in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Eva Julia, von Thun, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Ruth Helene, von Thun, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julius, Sandra, von Schänis, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Philipp Peter, von Nottwil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlebach, Karin, von Tegerfelden, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröger, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4886618, Registre du commerce Argovie, (400)
Müller & Panther GmbH, in Brugg, CH-400.4.028.807-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 1, Publ. 3975940).
Firma neu:
Müller & Panther GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Karin, von Tegerfelden, in Freienwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Mühlebach, Simon Rudolf, von Schlieren, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Müller, Simon Rudolf, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 3975940, Registre du commerce Argovie, (400)
Müller & Panther GmbH, in Brugg, CH-400.4.028.807-8, Badenerstrasse 9, 5200 Brugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.06.2007.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmen, Kaderselektion und Personal;
kann sich an Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Müller, Simon Rudolf, von Schlieren, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Mühlebach, Karin, von Tegerfelden, in Freienwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.