Stefan Charles Moser Andon
domicilié à London (GB), de Bern Mandats actifs: Mast Commodities AG Connecté à: Wolf-Dieter Moser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Charles Moser Andon" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Charles Moser Andon".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Charles Moser Andon" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Charles Moser Andon".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Charles Moser Andon
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Charles Moser Andon
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Stefan Charles Moser Andon
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Charles Moser Andon
Numéro de publication: 4277905, Registre du commerce Berne, (36)
Mast Commodities AG, in Muri bei Bern, CHE-100.331.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090233).
Statutenänderung:
01.06.2018.
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Schwaberiedstrasse 19, 3792 Saanen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser Andon, Stefan Charles, von Bern, in London (GB), mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Numéro de publication: 2035775, Registre du commerce Berne, (36)
Windsor Energie AG, in Muri bei Bern, CHE-100.331.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, Publ. 6319894).
Statutenänderung:
05.03.2015.
Firma neu:
Mast Commodities AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mast Commodities Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser Andon, Stefan Charles, von Bern, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB)];
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CHE-106.001.257), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CH-035.3.011.392-9)].
Numéro de publication: 6319894, Registre du commerce Berne, (36)
Windsor Energie AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.010.573-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 3, Publ. 4047568).
Domizil neu:
c/o BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG, Belpstrasse 4, 3074 Muri bei Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vedelago, Richard Eddy, italienischer Staatsangehöriger, in Treviso (IT), mit Einzelunterschrift;
Josling, James Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Andover (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser Andon, Stefan Charles, von Bern, in London (GB), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CH-035.3.011.392-9), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher:Schönenberger & Grolimund Treuhand AG].