Thomas Moppert
domicilié à Binningen, de Basel Mandats actifs: Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung Connecté à: Noëmi Marianne Kern, Raphael Peter Pfister, Elisabeth Gonser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Moppert" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Moppert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Moppert" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Moppert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Moppert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Moppert
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Thomas Moppert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Moppert
Numéro de publication: 5592022, Registre du commerce Argovie, (400)
Medaxis AG, in Aarau, CH-400.3.000.040-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 2, Publ. 4058870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Dr. Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Moppert, Hans Eduard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Mark, von Aarau, in Erlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Markus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jollien, Claude, von Savièse, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2414512, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung, in Basel, CH-270.7.000.436-6, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2003, S. 8, Publ. 982228).
Urkundenänderung:
20.07.2004.
Domizil neu:
c/o Klaus Weinreich, Petersgasse 54, 4051 Basel.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Kontrollstelle und falls vom Stiftungsrat ernannt, Geschäftsführer.
Stiftungsrat:
3-7 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Hans E., von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moppert, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Moppert, Dr. Thomas A., in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gonser, Elisabeth, von Basel und Zürich, in Auslikon, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Esslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Cordula, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kern, Dr. Cordula, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Argovie, (400)
Ammann-Technik AG, in K ö l l i k e n , Handel mit technischen und chemisch-technischen Erzeugnissen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 30.05.2000, S. 3678).
Statutenänderung:
7.09.2000.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit technischen Geräten und Zubehör für Industrie und Medizinaltechnik sowie Handel mit chemisch-technischen Erzeugnissen und damit zusammenhängende Dienstleistungen;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 333'000.- [bisher: CHF 200'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'000.-.
Aktien neu:
666 Namenaktien zu CHF 500.- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Lia, von Madiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Roger, von Madiswil, in Obererlinsbach, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ammann-Brüllmann, Erich F., von Madiswil, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Moppert, Hans Eduard, von Basel, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moppert, Dr. Thomas, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Zürich, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.