Abhishek Mishra
domicilié à New Delhi, de Inde Mandats actifs: Outr GmbH in Liquidation Connecté à: Michel Silbernagel, Filip Sedivy Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abhishek Mishra" à jour.Vous suivez maintenant "Abhishek Mishra".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Abhishek Mishra" à jour.Vous suivez maintenant "Abhishek Mishra".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Abhishek Mishra
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Abhishek Mishra
Agences de voyage et voyagistes
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Abhishek Mishra
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Abhishek Mishra
Numéro de publication: HR02-1004706202, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
InveniAl GmbH, in Basel, CHE-182.918.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004685087, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
InveniAl GmbH, in Basel, CHE-182.918.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kant, Aman, indischer Staatsangehöriger, in North Brandford, CT (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4117017, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Outr GmbH, in Basel, CHE-393.914.923, c/o Carole Küng und Severin Weber, Unterer Batterieweg 73, 4059 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Sport- und Freizeitaktivitäten zwischen Anbieter und Konsument. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 24'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 06.03.2018 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.
Eingetragene Personen:
Sedivy, Filip, tschechischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Silbernagel, Michel, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.