Urs Mischler
domicilié à Schwarzenburg, de Schwarzenburg Mandats actifs: MBM Transport & Handels GmbH, Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft et plus Connecté à: Heinrich Michael Schneider, Markus Schneider, Ulrich Egli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Mischler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Mischler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Mischler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Mischler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Mischler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Mischler
Transport routier de personnes et marchandises
Vétérinaire
Commerce de produits alimentaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Transport routier de personnes et marchandises
Vétérinaire
Commerce de produits alimentaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Urs Mischler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Mischler
Numéro de publication: HR02-1005013550, Registre du commerce Berne, (36)
SMG Schweizerische Milchschafzucht Genossenschaft, in Schwarzenburg, CHE-384.899.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, S.0, Publ. 6827976).
Statutenänderung:
07.03.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volken, Herbert, von Grengiols, in Visp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Cahenzli, Sabine, von Siat, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rudolf genannt Ruedi, von Wolfhalden, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Markus, von Reitnau, in Reitnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habermacher, Anton Wendelin genannt Toni, von Rickenbach (LU), in Rickenbach LU, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Blattner, Toni, von Küttigen und Basel, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Lukas, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Bruno, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nett, Daniel, von Luzein, in Pany (Luzein), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strässle, David, von Kirchberg (SG), in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004871721, Registre du commerce Berne, (36)
MBM Transport & Handels GmbH, in Unterseen, CHE-449.609.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698861).
Statutenänderung:
17.02.2020.
Sitz neu:
Schwarzenburg.
Domizil neu:
Feldmoosstrasse 5, 3150 Schwarzenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Beat Willi, von Heimiswil, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004851843, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Mamishaus, in Schwarzenburg, CHE-107.215.424, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, S.0, Publ. 1407625).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Käsereigenossenschaft Nöthenhaus, in Rüschegg (CHE-101.745.669), gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 161'154.36 und Fremdkapital von CHF 45'650.20 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Domizil neu:
c/o Urs Mischler, Käsereistrasse 5, 3152 Mamishaus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binggeli, Karl, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Mäder, Hans, von Mühleberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Weber, Beat, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Beyeler, Urs, von Guggisberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Zbinden, Beat, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Gfeller, Ulrich, von Worb, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Wenger, Kurt, von Schwarzenburg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].