François Micheloud
domicilié à Ollon VS, de Vex Mandats actifs: Les Tourbillons de Wissigen SA, Bernard Micheloud Immobilier SA Connecté à: Bernard Micheloud, Bernard Micheloud Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Micheloud" à jour.Vous suivez maintenant "François Micheloud".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Micheloud" à jour.Vous suivez maintenant "François Micheloud".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de François Micheloud
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de François Micheloud
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom François Micheloud
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: François Micheloud
Numéro de publication: HR02-1005009299, Registre du commerce Valais, (626)
Les Tourbillons de Wissigen SA, à Sion, CHE-103.017.405, société anonyme (No. FOSC 192 du 04.10.2010, p.21, Publ. 5837914).
Inscription ou modification de personne(s):
Micheloud, Bernard, de Vex, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil, avec signature individuelle];
Micheloud, François, de Vex, à Ollon, administrateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004641169, Registre du commerce Valais, (626)
Edimmo SA, à Sion, CHE-115.970.310, société anonyme (No. FOSC 195 du 07.10.2011, p.0, Publ. 6367946).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roux, Paul-André, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Micheloud, Bernard, de Vex, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Micheloud, François Xavier Euchariste, de Vex, à Lausanne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4227205, Registre du commerce Valais, (626)
Bernard Micheloud Immobilier SA, à Sion, CHE-115.608.197, société anonyme (No. FOSC 79 du 26.04.2010, Publ. 5603418).
Modification des statuts:
02.05.2018.
Nouveau but:
La planification et l'exécution de projets immobiliers et touristiques, la participation, le financement, le courtage, l'achat, la vente, l'administration et le management de tous biens immobiliers;
le développement, la réalisation et l'exploitation de complexes touristiques, de projets hôteliers et de résidences de tourisme, de même que tous autres projets touristiques analogues;
le développement de toutes activités et services commerciaux et industriels connexes;
le développement dans les domaines agricoles, forestiers, piscicoles, miniers et toutes autres activités relevant de la mise en valeur du patrimoine valaisan et de la culture (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Micheloud, Bernard, de Grône, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Vex, membre du conseil, avec signature individuelle];
Micheloud, François, de Vex, à Ollon, administrateur, avec signature individuelle.