Rolf Franz Meyer
domicilié à Horw, de Horw et Nottwil Mandats actifs: Empowering Women for Integration, getlaunched.io GmbH et plus Connecté à: Christian Daniel Hoferer, Natalia Mondelli, Henryk Jan Meyer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Franz Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Franz Meyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Franz Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Franz Meyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Franz Meyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Franz Meyer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Services de publicité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Rolf Franz Meyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Franz Meyer
Numéro de publication: HR02-1005670698, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PharmaTalent.ai GmbH in Liquidation, bisher in Allschwil, CHE-257.957.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579441).
Statutenänderung:
26.01.2023.
Firma neu:
PharmaTalent Switzerland GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmaTalent Switzerland LLC).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Walder Wyss AG, Aeschenvorstadt 48, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Beratungs- und Personalvermittlungsdienstleistungen, für Unternehmen des Bereiches Biowissenschaften zur Unterstützung in den Gebieten Talentstrategie, Kaderstellenvermittlung, Talentsuche, Talentbeschaffung und Talentakquisition. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mit Beschluss vom 26.01.2023 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 05.09.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf Franz, von Horw, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Özdemir-Zäch, Fatma, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ozol, Khan Cengiz, kanadischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Comat, Julien Roger Roland, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005579441, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PharmaTalent.ai GmbH, in Allschwil, CHE-257.957.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190734).
Firma neu:
PharmaTalent.ai GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmaTalent.ai LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Rolf Franz, von Horw, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005429276, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Empowering Women for Integration, in Basel, CHE-212.798.558, c/o Natalia Mondelli + Christian Hoferer, Birmannsgasse 24, 4055 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt die folgenden Ziele: (i) sich für die Interessen der Frauen und für eine weibliche Führungsrolle einzusetzen, um die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu gewährleisten und die Beteiligung von Frauen in allen Entscheidungsbereichen zu erhöhen;
(ii) Diversität und Integration in der Wirtschaft und in der Gesellschaft als Ganzes;
(iii) zur Mobilisierung der Gesellschaft durch den weiblichen Blick anzuregen und daran mitzuwirken, um praktische und wirksame Massnahmen, einschliesslich öffentlicher Politiken, zu ergreifen, die an der Erarbeitung konkreter Lösungen für die verschiedenen Probleme der Gesellschaft mitwirken und entscheidend dazu beitragen;
(iv) sich direkt oder indirekt an eigenen oder fremden Projekten und Massnahmen zu beteiligen, die mit den vorgenannten Zielen in Zusammenhang stehen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus Verkaufsaktionen und Veranstaltungen, Spenden sowie andere freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Hoferer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Rolf Franz, von Horw, in Horw, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mondelli, Natalia, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.