Michael Christian Meyer
domicilié à Spiez, de Thun Mandats actifs: INDUCTA AG, EVINTEC AG et plus Connecté à: Dominik Gorsatt, Andreas Reuteler, Brigitte Silvia Vogt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Christian Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Christian Meyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Christian Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Christian Meyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Christian Meyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Christian Meyer
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication d’autres appareils électriques
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication d’autres appareils électriques
Personnes privées avec le nom Michael Christian Meyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Christian Meyer
Numéro de publication: HR02-1005163526, Registre du commerce Berne, (36)
Wittwer-Bär Immobilien AG, in Thun, CHE-102.409.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584300). Gemäss Erklärung vom 20.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhäuser-Wittwer, Margrit, von Wattenwil, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Michael Christian, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004932716, Registre du commerce Berne, (36)
Precitel AG, in Thun, CHE-103.900.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser-Wittwer, Margrit, von Wattenwil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Michael Christian, von Thun, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Simon Adrian, von Thun, in Gwatt (Thun), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3581459, Registre du commerce Berne, (36)
INDUCTA AG, in Thun, CHE-268.640.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554861).
Domizil neu:
Im Schoren 10, 3645 Gwatt (Thun).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser-Wittwer, Margrit, von Wattenwil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Niederhäuser, Carmen Christina, von Wattenwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Michael Christian, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
CEO-Control GmbH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle [bisher: CEO-Control GmbH, in ];
Reuteler, Andreas, von Saanen, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogt, Brigitte Silvia, von Oberdiessbach, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), mit Kollektivprokura zu zweien.