Pia Meyer-Kälin
domicilié à Oberägeri, de Einsiedeln Mandats actifs: Marc Meyer Haustechnik Connecté à: Marc Meyer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pia Meyer-Kälin" à jour.Vous suivez maintenant "Pia Meyer-Kälin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pia Meyer-Kälin" à jour.Vous suivez maintenant "Pia Meyer-Kälin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pia Meyer-Kälin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pia Meyer-Kälin
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Pia Meyer-Kälin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pia Meyer-Kälin
Numéro de publication: 2776157, Registre du commerce Zoug, (170)
Raiffeisenbank Oberägeri-Sattel Genossenschaft, in Oberägeri, CHE-106.911.461, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1534703).
Statutenänderung:
23.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Unterägeri Genossenschaft, in Unterägeri (CHE-106.914.465), gemäss Fusionsvertrag vom 11.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 498'635'314.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 489'392'075.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel Genossenschaft.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Zugerstrasse 24, 6314 Unterägeri.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten [gestrichen: Leistungen: Jedes Mitglied hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen persönlich und schriftlich oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler-Lüönd, Johann, von Schwyz, in Rothenthurm, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Kälin, Pia, von Einsiedeln, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volkart, Markus, von Stadel und Zürich, in Unterägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Annie, von Wynigen, in Unterägeri, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iten, Dr. Michael, von Unterägeri, in Oberägeri, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Thomas, von Unterägeri und Oberägeri, in Unterägeri, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Jürg, von Oberägeri, in Unterägeri, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich-Meier, Martin, von Sattel, in Sattel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaumer, Marco, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Gaudenz, von Mosnang, in Unterägeri, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Roger, von Gurtnellen, in Lauerz, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sievi, Roger, von Bonaduz, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wittker-Muheim, Ursula, von Luzern, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stutz, Martin, von Sarmenstorf, in Oberägeri, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helfenstein, Stephan, von Sempach und Rothenburg, in Oberägeri, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 5652004, Registre du commerce Zoug, (170)
Raiffeisenbank Oberägeri-Sattel Genossenschaft, in Oberägeri, CH-170.5.000.089-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 22, Publ. 5426282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amgwerd-Reichlin, Paul, von Sattel, in Sattel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trütsch, Franz, von Unteriberg, in Rothenthurm, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler-Lüönd, Johann, von Schwyz, in Rothenthurm, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rickenbach, Remigius, genannt Remy, von Muotathal, in Oberägeri, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rickenbach, Remy, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer-Kälin, Pia, von Einsiedeln, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuarin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich-Meier, Martin, von Sattel, in Sattel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 2897904, Registre du commerce Zoug, (170)
Raiffeisenbank Oberägeri-Sattel, Sitz Oberägeri, CH-170.5.000.089-5, Betreibt im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 15, Id. 999652).
Eingetragene Personen Neu:
Meyer-Kälin, Pia, Heimat Einsiedeln, in Oberägeri, Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Barmettler-Styger, Ursula, Heimat Ennetmoos, in Oberägeri, Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].