Christian Urs Meyer
domicilié à Genève, de Willisau Mandats actifs: Alcover AG Connecté à: Ross Corrigan, Martin Frei, Wouter Jan Nico Hoek et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Urs Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Urs Meyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Urs Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Urs Meyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Urs Meyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Urs Meyer
Exploitation d'un société d'assurances
Exploitation d'un société d'assurances
Personnes privées avec le nom Christian Urs Meyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Urs Meyer
Numéro de publication: 7168634, Registre du commerce Zoug, (170)
Poncap AG, in Zug, CH-170.3.029.619-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976274).
Firma neu:
Poncap AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Poncap SA en liquidation) (Poncap Ltd in liquidation).
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.04.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nelissen, Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieweg, Rudolf Henrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amgwerd, Stephan, von Schwyz, in Wollerau, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6593518, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Pon Finance International AG, in Schaffhausen, CH-020.3.029.578-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, S. 0, Publ. 6462922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amgwerd, Stephan, von Schwyz, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Nelissen, Bernadette, von den Niederlanden, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Nieweg, Rudolf Hendrik, von den Niederlanden, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Bernhard Albert, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Zandstra, Paulus Sidonius Hendrikus, von den Niederlanden, in Santpoort-Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Ulmer, Maria Sara, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4846416, Registre du commerce Zoug, (170)
Pon Finance International AG, in Zug, CH-020.3.029.578-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 27, Publ. 4548362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barneveld, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nelissen, Bernadette, niederländische Staatsangehörige, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Gettnau, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].