Boris Niclas Meyer
domicilié à Koblenz, de Schaffhausen Mandats actifs: Futterkiste GmbH, Modisana GmbH Connecté à: Katja Meyer-Reger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Niclas Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Niclas Meyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Boris Niclas Meyer" à jour.Vous suivez maintenant "Boris Niclas Meyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Boris Niclas Meyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Boris Niclas Meyer
Autres commerces avec des biens divers
Agences de voyage et voyagistes
Autres commerces avec des biens divers
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Boris Niclas Meyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Boris Niclas Meyer
Numéro de publication: HR01-1005979049, Registre du commerce Argovie, (400)
Futterkiste GmbH (Futterkiste Sàrl) (Futterkiste Sagl) (Futterkiste LLC), in Koblenz, CHE-166.474.234, Rebhalde 15, 5322 Koblenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2024.
Weitere Adressen:
Industriestrasse 7, 5314 Kleindöttingen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Produktion und den Import von Heimtierbedarfsgütern und von Gebrauchsgütern im Heimtierzubehörbereich sowie von Tierfutter. Ferner bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Heimtierbedarf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ferner kann die Gesellschaft Immobilien, Wertschriften und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 19.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meyer, Boris Niclas, von Schaffhausen, in Koblenz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer-Reger, Katja, von Schaffhausen, in Koblenz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004611877, Registre du commerce Argovie, (400)
Modisana GmbH, in Mönthal, CHE-114.602.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2570847).
Statutenänderung:
20.03.2019.
Sitz neu:
Koblenz.
Domizil neu:
Rebhalde 15, 5322 Koblenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Boris Niclas, von Schaffhausen, in Koblenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Meyer, Boris Niclas, in Mönthal].
Numéro de publication: 1825655, Registre du commerce Argovie, (400)
Modisana GmbH, in Mönthal, CHE-114.602.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Reger, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Mönthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Boris Niclas, von Schaffhausen, in Mönthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Meyer, Boris Niclas, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].