Franco Merli
domicilié à Erlinsbach, de Erlinsbach (AG) Mandats actifs: Beetron SA, MiniDH GmbH et plus Connecté à: Daniel Hagen, Stefan Buckenmaier, Sandra Gertrud Lehmann-Dieziger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franco Merli" à jour.Vous suivez maintenant "Franco Merli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franco Merli" à jour.Vous suivez maintenant "Franco Merli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franco Merli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franco Merli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements généraux de santé
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Franco Merli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franco Merli
Numéro de publication: 2065983, Registre du commerce Soleure, (241)
apex AG, in Däniken, CHE-109.896.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 12, Publ. 4696092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Roland J., von Basel und Allschwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5444748, Registre du commerce Zurich, (20)
bricon ag, in Dietikon, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 27, Publ. 4862854).
Statutenänderung:
18.12.2009, 11.01.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'800'000.00 verrechnet, wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Hugo, von Rehetobel, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Zingel, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hünfeld (DE), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4344962, Registre du commerce Zurich, (20)
Bricon AG, in Geroldswil, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 25, Publ. 4309644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelprokura.