Daniel Meola
domicilié à Hessigkofen, de Sumiswald Mandats actifs: Daniel und Mariana Meola GmbH Connecté à: Mariana Meola Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Meola" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Meola".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Meola" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Meola".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Meola
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Meola
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Daniel Meola
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Meola
Numéro de publication: 6462356, Registre du commerce Soleure, (241)
Daniel und Mariana Meola GmbH, bisher in Twann, CH-073.4.014.982-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 4, Publ. 4959232).
Statutenänderung:
05.12.2011.
Sitz neu:
Hessigkofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 24, 4577 Hessigkofen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher:in Twann];
Meola, Mariana, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: rumänische Staatsangehörige, in Twann].
Numéro de publication: 4959232, Registre du commerce Berne, (36)
Daniel und Mariana Meola GmbH, in Twann, CH-073.4.014.982-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, S. 4, Publ. 931818).
Domizil neu:
Dorfgasse 13, 2513 Twann, [behördliche Umadressierung]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Twann, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 931818, Registre du commerce Berne, (36)
Daniel und Mariana Meola GmbH, in Twann, Dorfgasse 81, 2513 Twann, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2003.
Zweck:
Betrieb eines Restaurationsbetriebes, Weinhandel sowie Verwaltung von Liegenschaften und anderer Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und immaterielle Werte vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der erloschenen Einzelfirma 'Taverna Romana, Meola', in Twann, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 18.03.2003 und Bilanz per 31.12.2002 Aktiven von CHF 208'569.07 und Passiven von CHF 71'387.15 zum Preis von CHF 137'181.92, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 87'181.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Twann, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Meola, Mariana, rumänische Staatsangehörige, in Twann, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.