Dana Meier-Stöckli
domicilié à Frauenfeld, de Schwarzenburg Mandats actifs: Pentadrom GmbH, SMART CHOICE CONSULTING GmbH et plus Connecté à: Oliver Avieny Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dana Meier-Stöckli" à jour.Vous suivez maintenant "Dana Meier-Stöckli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dana Meier-Stöckli" à jour.Vous suivez maintenant "Dana Meier-Stöckli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dana Meier-Stöckli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dana Meier-Stöckli
Fourniture de services informatiques
Services fiduciaires
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services informatiques
Services fiduciaires
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Dana Meier-Stöckli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dana Meier-Stöckli
Numéro de publication: HR02-1005173666, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pentadrom GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.400.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S.16, Publ. 4566134).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Sitz neu:
Matzingen.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 93, 9548 Matzingen.
Zweck neu:
Softwarentwicklung, Software Vertrieb, IT-Dienstleistungen, IT-Consulting, betriebswirtschaftliche Beratung und Consulting, Schulungen, Webdesign, Projektmanagement und Handel mit artverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschepella, Bernd Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Uihlein, Dominik Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Niefern-Öschelbronn (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Adrian H., von Mosnang, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avieny, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Tübingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005017270, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMART CHOICE CONSULTING GmbH, bisher in Oberrohrdorf, CHE-100.961.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354539).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Scheuchenstrasse 49, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Dienstleistungen: Buchführung/Treuhand/Revision für KMU-Betriebe, allgemeine Consulting-Dienstleistungen (Projektmanagement) sowie Dienstleistungen im E-Business Bereich (Internet-Solutions). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Roland, von Unterlunkhofen, in Ferndale (ZA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Seidel-Förster, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004926993, Registre du commerce Thurgovie, (440)
InnoSecurity AG, in Tägerwilen, CHE-257.513.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513089).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Sitz neu:
Matzingen.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 93, 9548 Matzingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Adrian H., von Mosnang, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.