Lot Ignaz Meichtry
domicilié à Susten, de Leuk Mandats actifs: Meichtry Lot GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lot Ignaz Meichtry" à jour.Vous suivez maintenant "Lot Ignaz Meichtry".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lot Ignaz Meichtry" à jour.Vous suivez maintenant "Lot Ignaz Meichtry".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lot Ignaz Meichtry
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lot Ignaz Meichtry
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Lot Ignaz Meichtry
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lot Ignaz Meichtry
Numéro de publication: 2052393, Registre du commerce Valais, (600)
MKJ Architekten AG, in Leuk, CHE-106.414.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669561).
Domizil neu:
Leukerstrasse 18, 3953 Leuk Stadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry, Lot Ignaz, von Leuk, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Benedikt Matthias Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Naters, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brig-Glis, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1895973, Registre du commerce Valais, (600)
Meichtry Lot GmbH, in Leuk, CHE-344.500.309, Schulhausstrasse 39, 3952 Susten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2014.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros, insbesondere Architektur und Planung, örtliche Bauleitung, Schatzungen und Expertisen. Kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren, sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Kkann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.12.2014 von Lot Meichtry Büroinventar und Büroinfrastruktur im Wert von CHF 38'265.00, Büroverbrauchsmaterial im Wert von CHF 5'000.00 und Projekthonorare im Wert von CHF 63'200.00. Der Gesamtwert beträgt CHF 106'465.00, wofür 10 Stammanteile zu CHF 2'000.00 ausgegeben und CHF 86'465.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 16.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meichtry, Lot Ignaz, von Leuk, in Susten (Leuk), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Numéro de publication: 952649, Registre du commerce Valais, (600)
Architekturbüro Alwin Meichtry AG, in Leuk, CH-600.3.001.582-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S. 0, Publ. 6503644).
Statutenänderung:
26.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'architektur kreuzer GmbH', in Leuk (CH-600.4.014.259-7), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 197'787.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 103'554.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
MKJ Architekten AG.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 20'000.00 umgewandelt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8.2.1994 und Übernahmebilanz per 31.12.1993 von der gelöschten Einzelfirma 'Architekturbüro Alwin Meichtry', in Susten, Gemeinde Leuk die Aktiven von Fr. 396'594.80 (Umlaufsvermögen / Anlagevermögen) sowie die Passiven von Fr. 100'044.70 (Kreditoren/Bank/Transitorische Passiven). Der Aktivenüberschüss im Werte und zum Preise von Fr. 296'550.10, wovon Fr. 100'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [bisher: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt., Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.].[Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meichtry, Lot Ignaz, von Leuk, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meichtry, Lot, von Erschmatt, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kreuzer, Tobias Franz, von Obergoms, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Benedikt Matthias Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.