Jean François Mauron
domicilié à Aigle, de Fribourg Mandats actifs: Les délices BIO du Boulanger Sàrl, Salsepareil Sàrl Connecté à: Joseph Da Silva Moreira Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean François Mauron" à jour.Vous suivez maintenant "Jean François Mauron".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean François Mauron" à jour.Vous suivez maintenant "Jean François Mauron".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean François Mauron
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean François Mauron
Production de produits de boulangerie
Autres commerces avec des biens divers
Production de produits de boulangerie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Jean François Mauron
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean François Mauron
Numéro de publication: HR01-1006038437, Registre du commerce Valais, (621)
Les délices BIO du Boulanger Sàrl, à Vérossaz, CHE-251.351.066, Route des Bassex 8, 1891 Vérossaz, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.05.2024.
But:
La société a pour but la fabrication, l'achat, la vente et l'import-export de produits biologiques de boulangerie, de pâtisserie, de traiteur et de chocolaterie ainsi que l'exploitation de boulangeries-pâtisseries-confiseries, de commerces de produits alimentaires et d'établissements publics. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, exercer toute activité commerciale et financière ainsi que faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 03.05.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Da Silva Moreira, Joseph, citoyen français, à Les Hôpitaux-Vieux (FR), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Mauron, Jean François, de Fribourg, à Aigle, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3267075, Registre du commerce Valais, (626)
Salsepareil Sàrl, à Saint-Martin VS, CHE-477.417.383, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 23.03.2015, Publ. 2056563).
Modification des statuts:
29.11.2016.
Nouveau but:
La commercialisation de produits naturels (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cousin, Raymond, de Concise, à Saint-Martin VS, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mauron, Jean François, de Fribourg, à Aigle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Vufflens-le-Château, associé et président des gérants avec signature individuelle et avec 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 2056563, Registre du commerce Valais, (626)
Salsepareil Sàrl, à Saint-Martin VS, CHE-477.417.383, Rue de l'Evouette 3, 1969 St-Martin VS, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.03.2015.
But:
La commercialisation de produits naturels à base d'huiles essentielles et végétales et de tout produit analogue (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Mauron, Jean François, de Fribourg, à Vufflens-le-Château, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Cousin, Raymond, de Concise, à Saint-Martin VS, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 16.03.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.