Lukas Matzinger
domicilié à Wien, de Autriche Mandats actifs: New Energy Horizons AG Connecté à: Michael Christian Hamm, Ulrich Christian Straub Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Matzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Matzinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Matzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Matzinger".
|
|
Lukas Matzinger
domicilié à Corgémont, de Steffisburg Mandats actifs: Boucherie Matzinger-Bühler Sàrl Connecté à: Alessia Matzinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Matzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Matzinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Matzinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Matzinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas Matzinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas Matzinger
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de produits alimentaires
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Lukas Matzinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas Matzinger
Numéro de publication: HR02-1005836689, Registre du commerce Zurich, (20)
Pexapark AG, in Schlieren, CHE-217.794.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784022).
Statutenänderung:
05.09.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 618'919.00 [bisher: CHF 465'475.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 618'919.00 [bisher: CHF 465'475.00].
Aktien neu:
126'141 Namenaktien zu CHF 1.00, 183'105 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 90'337 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B1), 58'220 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B2) und 161'116 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) [bisher: 183'105 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 133'813 Namenaktien zu CHF 1.00, 90'337 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B1) und 58'220 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B2)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2023 die mit Beschluss vom 19.06.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital der Stammaktien gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2021 die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung der Stammaktien vom 19.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2023 die mit Beschluss vom 22.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital der Vorzugsaktien B2 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien B2 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.09.2023 ein bedingtes Aktienkapital der Vorzugsaktien C gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzinger, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Ulrich Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Eching am Ammersee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McCloskey, Jennifer Rose, britische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005660864, Registre du commerce Zurich, (20)
Pexapark AG, in Schlieren, CHE-217.794.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paskert, Dierk, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissensteiner, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzinger, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirru, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005541633, Registre du commerce Berne, (36)
Boucherie Matzinger-Bühler Sàrl, à Corgémont, CHE-307.311.307, Grand-Rue 22, 2606 Corgémont, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.08.2022.
But:
La société a pour but l'exploitation d'une boucherie-charcuterie. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: la société reprend lors de la fondation, selon contrat du 29.06.2022 , un véhicule Toyota RAV4, en échange duquel 100 parts sociales de CHF 200.00 sont émises.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 09.08.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Matzinger, Alessia, de Aeschi bei Spiez, à Corgémont, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 200.00;
Matzinger, Lukas, de Steffisburg, à Corgémont, gérant, avec signature individuelle.