Rudolf Mathys
domicilié à Walperswil, de Walperswil Mandats actifs: Mathys Obst und Gemüse Connecté à: Nicole Mathys-Giroud Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
|
|
Rudolf Mathys
domicilié à Kölliken, de Kölliken Mandats actifs: KNOMA Immobilien AG Connecté à: Hugo Knoblauch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
|
|
Rudolf Mathys
domicilié à Matzingen, de Willadingen Mandats actifs: Mathys Kedkaew Rak Thai Spa Connecté à: Kedkaew Mathys Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Mathys" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Mathys".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Mathys
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Mathys
Agriculture (comestibles)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Agriculture (comestibles)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Personnes privées avec le nom Rudolf Mathys
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Mathys
Numéro de publication: HR02-1005575090, Registre du commerce Argovie, (400)
Fred Eggenberg AG, in Kölliken, CHE-448.828.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoblauch, Hugo, von Oberentfelden, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys, Rudolf, von Kölliken, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzl, Andreas Ludwig, von Reinach (BL), in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005491227, Registre du commerce Berne, (36)
GMD AG, in Alchenstorf, CHE-331.556.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658889).
Statutenänderung:
13.05.2022. 30.05.2022.
Domizil neu:
Dorfstrasse 24, 3473 Alchenstorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Personalsektor insbesondere das Anwerben und Vermitteln von Fachkräften aus allen Berufszweigen. Im Weiteren erbringt die Gesellschaft unabhängige Versicherungsdienstleistungen insbesondere die Beratung und das Vermitteln von Versicherungs- und Finanzlösungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Rudolf, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys-Schori, Vreneli, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mathys, Peter, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004853442, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Mathys Kedkaew Rak Thai Spa, in Frauenfeld, CHE-406.706.098, Rheinstrasse 29, 8500 Frauenfeld, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Gesundheitsmassagen.
Eingetragene Personen:
Mathys, Kedkaew, thailändische Staatsangehörige, in Matzingen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Mathys, Rudolf, von Willadingen, in Matzingen, mit Einzelunterschrift.