Dalibor Martinovic
domicilié à Riehen, de Rheinfelden Mandats actifs: D & D invest gmbh, ELBAS GmbH in Liquidation Connecté à: Dragana Jovic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dalibor Martinovic" à jour.Vous suivez maintenant "Dalibor Martinovic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dalibor Martinovic" à jour.Vous suivez maintenant "Dalibor Martinovic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dalibor Martinovic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dalibor Martinovic
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Dalibor Martinovic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dalibor Martinovic
Numéro de publication: HR02-1005888812, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PRIMA Invest GmbH, in Basel, CHE-186.348.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889606).
Statutenänderung:
26.10.2023.
Firma neu:
D & D invest gmbh.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Aeussere Baselstrasse 93, 4125 Riehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pranjic, Sandra, von Rheinfelden, in Kappel (SO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jovic, Dragana, von Basel, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Martinovic, Dalibor, von Rheinfelden, in Riehen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004889606, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PRIMA Invest GmbH, in Basel, CHE-186.348.785, Auf dem Wolf 28, 4052 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen aller Art sowie sämtlich Tätigkeiten der damit zusammenhängenden Geschäfte, wie namentlich den An- und Verkauf und die Beteiligung sowie die Überbauung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkte oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.05.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Martinovic, Dalibor, von Rheinfelden, in Riehen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pranjic, Sandra, von Rheinfelden, in Kappel (SO), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3524349, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ELBAS GmbH, in Basel, CHE-277.065.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139583).
Statutenänderung:
04.05.2017.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Aeussere Baselstr. 93, 4125 Riehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinovic, Dalibor, von Rheinfelden, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel].