Julien Martignoni
domicilié à Champlan, de Nendaz Mandats actifs: Hera Home Sàrl, Hestia Home Sàrl et plus Connecté à: Aurélia Burrin, Aurélia Burrin, Raffaële Evéquoz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Martignoni" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Martignoni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Martignoni" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Martignoni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Julien Martignoni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Julien Martignoni
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Julien Martignoni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Julien Martignoni
Numéro de publication: HR01-1006036173, Registre du commerce Valais, (626)
Hera Home Sàrl, à Grimisuat, CHE-161.820.211, Rue du Tunnel 28, 1971 Champlan (Grimisuat), société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.03.2024. 08.05.2024.
But:
La société a pour but le courtage immobilier, la gérance d'immeubles, l'administration d'immeubles ainsi que toutes autres activités dans le domaine immobilier, telles que l'achat, la vente, la location, la rénovation, la mise en valeur de biens immobiliers, sauf les opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y rapportant. La société peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut en outre accorder ou demander des prêts à ses associés, ses filiales ou des parties liées et réaliser toutes transactions commerciales, financières ou autres poursuivant directement ou indirectement son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Grimisuat, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Burrin, Aurélia, de Chamoson, à Grimisuat, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 29.04.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: HR02-1005385984, Registre du commerce Valais, (626)
Eco Project SA, à Savièse, CHE-159.480.376, société anonyme (No. FOSC 250 du 23.12.2020, Publ. 1005056880).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Voutaz , Maëlle Anna, de Sembrancher, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tolo, Jean Pierre Robert, ressortissant français, à La Chaux-de-Fonds, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
D'Amore, Julien, de Lausanne, à Hermenches, administrateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005056880, Registre du commerce Valais, (626)
Eco Project SA, à Savièse, CHE-159.480.376, Rue Chantemerle 35, 1965 Savièse, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.11.2020. 16.12.2020.
But:
Le courtage immobilier, la gérance d'immeubles, l'administration d'immeubles ainsi que toutes autres activités dans le domaine immobilier, telles que l'achat, la vente, la location, la rénovation, la mise en valeur de biens immobiliers, sauf les opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que toutes opérations financières ou commerciales s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par courrier recommandé.
Personne(s) inscrite(s):
Martignoni, Julien, de Nendaz, à Savièse, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Voutaz , Maëlle Anna, de Sembrancher, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 15.12.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.