Reto Marta
domicilié à Zürich, de St. Stephan Mandats actifs: metabox AG, Start Engine Holding GmbH Connecté à: Dieter Hierholz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Marta" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Marta".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Reto Marta" à jour.Vous suivez maintenant "Reto Marta".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Reto Marta
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Reto Marta
Leasing d’immobilisations corporelles
Exploitation des sociétés de participation
Leasing d’immobilisations corporelles
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Reto Marta
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Reto Marta
Numéro de publication: HR02-1005782923, Registre du commerce Zoug, (170)
metabox AG, in Baar, CHE-486.671.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Park, Kyung-Uk Christopher, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hierholz, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marta, Reto, von St. Stephan, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004501425, Registre du commerce Zoug, (170)
Start Engine Holding GmbH, in Risch, CHE-206.345.355, Haldenstrasse 15, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2018.
Zweck:
Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 12.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marta, Reto, von St. Stephan, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6216072, Registre du commerce Zoug, (170)
Sun and Ice GmbH, in Baar, CH-170.4.007.888-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 22, Publ. 4357240).
Firma neu:
Sun and Ice GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Martin, von Bottenwil, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Marta, Reto, von St. Stephan, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].