Dr. Eugen Mätzler
domicilié à Steinach, de Berneck Mandats actifs: cohaga AG, Wirth Gebäudetechnik AG et plus Connecté à: Isabel Bischof, Fabio Mätzler, Stefan Wirth et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Eugen Mätzler" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Eugen Mätzler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Eugen Mätzler" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Eugen Mätzler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eugen Mätzler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eugen Mätzler
Conseil juridique
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Serrurerie, forge et atelier
Services sportifs
Peintre en bâtiment
Conseil juridique
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Serrurerie, forge et atelier
Services sportifs
Peintre en bâtiment
Personnes privées avec le nom Eugen Mätzler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eugen Mätzler
Numéro de publication: HR02-1005896713, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
cohaga AG, in St. Gallen, CHE-112.158.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175458).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mätzler, Dr. Eugen, von Berneck, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bischof, Isabel, von Eggersriet, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mätzler, Fabio, von Berneck, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005854765, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wirth Gebäudetechnik AG, in St. Gallen, CHE-108.637.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512747).
Domizil neu:
Buchentalstrasse 27, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Notker, von Kirchberg (SG), in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mätzler, Dr. Eugen, von Berneck, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirth, Matthias, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirth, Stefan, von Kirchberg (SG), in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Wil SG, Revisionsstelle;
Gjonaj, Astrit, von Mörschwil, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Christian, von Niederhelfenschwil, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005163877, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
cohaga AG, bisher in Appenzell, CHE-112.158.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4383285).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Blumenbergplatz 1, 9001 St. Gallen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Vermarktung und Verwertung von Immaterialgüter- und anderen Rechten sowie die Erbringung von wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 21.12.2010 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mätzler, Dr. Eugen, von Berneck, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund anderer Eintragungspraxis].